变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|
章程或章程修正案通过日期 | 2022-01-14 | 2021-07-05 | 2022-01-19 |
股权和公证书 | - | - | 2022-01-19 |
投资人 | 王明月 112(万元)14%深圳市华深建贸易有限公司 688(万元)86% | 孟婧 112(万元)14%深圳市华深建贸易有限公司 688(万元)86% | 2022-01-19 |
投资人 | 孟婧 112(万元)14%深圳市华深建贸易有限公司 688(万元)86% | 孟婧 220(万元)27.50%深圳市华深建贸易有限公司 580(万元)72.50% | 2021-07-14 |
股权和公证书 | - | - | 2021-07-14 |
章程或章程修正案通过日期 | 2021-07-05 | 2021-05-21 | 2021-07-14 |
成员 | 苏祥生(执行董事),苏祥生(总经理) | 陈晓东(执行董事),陈晓东(总经理) | 2021-05-26 |
总经理 | 苏祥生(执行董事), [新增]
苏祥生(总经理) [新增] | 陈晓东(执行董事), [退出]
陈晓东(总经理) [退出] | 2021-05-26 |
投资人 | 孟婧 220(万元)27.50%深圳市华深建贸易有限公司 580(万元)72.50% | 孟婧 220(万元)27.50%深圳市德谦投资有限公司 492(万元)61.50%深圳市荣深实业有限公司 88(万元)11% | 2021-05-26 |
章程或章程修正案通过日期 | 2021-05-21 | 2021-01-11 | 2021-05-26 |
负责人 | 苏祥生 | 陈晓东 | 2021-05-26 |
董事长或执行董事成员 | 苏祥生(执行董事), [新增]
苏祥生(总经理) [新增] | 陈晓东(执行董事), [退出]
陈晓东(总经理) [退出] | 2021-05-26 |
股权和公证书 | - | - | 2021-01-13 |
投资人 | 孟婧 220(万元)27.50%深圳市德谦投资有限公司 492(万元)61.50%深圳市荣深实业有限公司 88(万元)11% | 孟婧 308(万元)38.50%深圳市德谦投资有限公司 492(万元)61.50% | 2021-01-13 |
章程或章程修正案通过日期 | 2021-01-11 | 2019-12-11 | 2021-01-13 |
成员 | 陈晓东 | 何松林 | 2020-07-01 |
成员 | 陈晓东(总经理),陈晓东(执行董事) | 何松林(执行董事),何松林(总经理) | 2020-07-01 |
总经理 | 陈晓东(总经理), [新增]
陈晓东(执行董事) [新增] | 何松林(执行董事), [退出]
何松林(总经理) [退出] | 2020-07-01 |
负责人 | 陈晓东 [新增] | 何松林 [退出] | 2020-07-01 |
董事长或执行董事成员 | 陈晓东(总经理), [新增]
陈晓东(执行董事) [新增] | 何松林(执行董事), [退出]
何松林(总经理) [退出] | 2020-07-01 |
股东 | 孟婧 308(万元)38.50%
深圳市德谦投资有限公司 492( + 434.78261% )(万元)61.50% | 孟婧 308(万元)38.50%
深圳市德谦投资有限公司 92(万元)11.50%
深圳森林实业有限公司 400(万元)50% [退出] | 2019-12-13 |
投资人 | 深圳市德谦投资有限公司 492(万元)61.50% = "https://www.tianyancha.com/human/1883838890-c19978825" target = "_blank">孟婧 308(万元)38.50% | 孟婧 308(万元)38.50% 深圳市德谦投资有限公司 92(万元)11.50% ="https://www.tianyancha.com/company/2463869042" target="_blank">深圳森林实业有限公司 400(万元)50% | 2019-12-13 |
投资人变更 | - | - | 2019-12-13 |
章程备案 | 2019-12-11 | 2017-05-24 | 2019-12-13 |
成员 | 蓝国桥(监事) | 林卓升(监事) | 2019-09-19 |
高级管理人员备案 | - | - | 2019-09-19 |
成员 | 何松林 | 曾富豪 | 2019-07-09 |
成员 | 何松林(执行董事),何松林(总经理) | 曾富豪(总经理),曾富豪(执行董事) | 2019-07-09 |
负责人 | 何松林 | 曾富豪 | 2019-07-09 |
负责人变更 | - | - | 2019-07-09 |
高级管理人员备案 | - | - | 2019-07-09 |
成员 | 林卓升(监事) | 孟婧(监事) | 2019-06-10 |
高级管理人员备案 | - | - | 2019-06-10 |
成员 | 曾富豪 | 张献华 | 2018-11-05 |
成员 | 孟婧(监事),曾富豪(总经理),曾富豪(执行董事) | 张献华(执行董事),王喜亮(监事),张献华(总经理) | 2018-11-05 |
负责人 | 曾富豪 | 张献华 | 2018-11-05 |
负责人变更 | 法定代表人:曾富豪;
总经理:曾富豪;
董事长:曾富豪;
监事:孟婧; | 法定代表人:张献华;
监事:王喜亮;
总经理:张献华;
董事长:张献华; | 2018-11-05 |
高级管理人员备案 | 执行董事:曾富豪 [新增]
总经理:曾富豪 [新增]
监事:孟婧 [新增] | 监事:王喜亮 [退出]
总经理:张献华 [退出]
执行董事:张献华 [退出] | 2018-11-05 |
成员 | 张献华 | 曾富豪 | 2018-04-13 |
成员 | 张献华(总经理),张献华(执行董事) | 曾富豪(总经理),曾富豪(执行董事) | 2018-04-13 |
负责人 | 张献华 | 曾富豪 | 2018-04-13 |
负责人变更 | 总经理:张献华;
董事长:张献华;
法定代表人:张献华; | 总经理:曾富豪;
法定代表人:曾富豪;
董事长:曾富豪; | 2018-04-13 |
高级管理人员备案 | 总经理:张献华 [新增]
执行董事:张献华 [新增] | 总经理:曾富豪 [退出]
执行董事:曾富豪 [退出] | 2018-04-13 |
董事长或执行董事成员 | 张献华(执行董事) [新增] | 曾富豪(执行董事) [退出] | 2018-04-13 |
总经理 | 张献华(总经理) [新增] | 曾富豪(总经理) [退出] | 2018-04-13 |
成员 | 王喜亮(监事) | 王国钧(监事) | 2018-04-04 |
高级管理人员备案 | 监事:王喜亮 [新增] | 监事:王国钧 [退出] | 2018-04-04 |
监事信息 | 王喜亮(监事) [新增] | 王国钧(监事) [退出] | 2018-04-04 |
期限 | 永续经营 | 自1997-04-15至2017-04-15 | 2017-05-27 |
投资人 | 孟婧 308(万元)38.50% 深圳市德谦投资有限公司 92(万元)11.50% 深圳森林实业有限公司 400(万元)50% | 孟婧 400(万元)50% 深圳森林实业有限公司 400(万元)50% | 2017-05-27 |
投资人变更 | 股东名称:孟婧、出资额:308( - 23% )、出资比例:38.500000;
股东名称:深圳森林实业有限公司、出资额:400、出资比例:50;
股东名称:深圳市德谦投资有限公司、出资额:92、出资比例:11.500000; [新增] | 股东名称:孟婧、出资额:400、出资比例:50;
股东名称:深圳森林实业有限公司、出资额:400、出资比例:50; | 2017-05-27 |
期限变更 | 1997-04-15,, | 1997-04-15,2017-04-15,20 | 2017-05-27 |
投资人变更 | 名称:孟婧,出资额:308( - 23% ),出资比例:38.5
名称:深圳市德谦投资有限公司,出资额:92,出资比例:11.5 [新增]
名称:深圳森林实业有限公司,出资额:400,出资比例:50 | 名称:孟婧,出资额:400,出资比例:50
名称:深圳森林实业有限公司,出资额:400,出资比例:50 | 2017-05-27 |
期限变更 | 永续经营 | 从1997-04-15至2017-04-15 | 2017-05-27 |
章程或章程修正案通过日期 | 2017-05-24 | 1900-01-01 | 2017-05-27 |
股东 | 孟婧 308( - 23% )(万元) 38.5000%
深圳森林实业有限公司 400(万元) 50%
深圳市德谦投资有限公司 92(万元) 11.5000% [新增] | 深圳森林实业有限公司 400(万元) 50%
孟婧 400(万元) 50% | 2017-05-27 |
经营期限 | 永续经营 | 自1997年4月15日起至2017年4月15日止 | 2017-05-27 |
成员 | 曾富豪 | 林乐宝 | 2017-05-12 |
成员 | 曾富豪(总经理),曾富豪(执行董事) | 林乐宝(总经理),林乐宝(执行董事) | 2017-05-12 |
负责人 | 曾富豪 | 林乐宝 | 2017-05-12 |
负责人变更 | 总经理:曾富豪;
法定代表人:曾富豪;
董事长:曾富豪; | 法定代表人:林乐宝;
董事长:林乐宝;
总经理:林乐宝; | 2017-05-12 |
高级管理人员备案 | 总经理:曾富豪 [新增]
执行董事:曾富豪 [新增] | 总经理:林乐宝 [退出]
执行董事:林乐宝 [退出] | 2017-05-12 |
总经理 | 曾富豪(总经理) [新增] | 林乐宝(总经理) [退出] | 2017-05-12 |
董事长或执行董事成员 | 曾富豪(执行董事) [新增] | 林乐宝(执行董事) [退出] | 2017-05-12 |
高管人员 | 王国钧(监事)
曾富豪(执行(常务)董事) [新增]
曾富豪(总经理) [新增] | 林乐宝(总经理) [退出]
林乐宝(执行(常务)董事) [退出]
王国钧(监事) | 2017-05-12 |
董事成员 | 王国钧(监事)
曾富豪(执行(常务)董事) [新增]
曾富豪(总经理) [新增] | 林乐宝(总经理) [退出]
林乐宝(执行(常务)董事) [退出]
王国钧(监事) | 2017-05-12 |
法定代表人 | 曾富豪 | 林乐宝 | 2017-05-12 |
股权 | 孟婧 400(万元)50% | 孟婧 400(万元)50% | 2016-07-01 |
其他事项备案 | 股东名称:深圳森林实业有限公司、出资额:400、出资比例:50;股东名称:孟婧、出资额:400、出资比例:50; | 股东名称:深圳市钜业投资有限公司、出资额:400、出资比例:50;股东名称:孟婧、出资额:400、出资比例:50; | 2016-07-01 |
股权 | 深圳森林实业有限公司 400(万元) 50% [新增]
孟婧 400(万元) 50% | 深圳市钜业投资有限公司 400(万元) 50% [退出]
孟婧 400(万元) 50% | 2016-07-01 |
股权 | 孟婧 400(万元) 50% 深圳森林实业有限公司 400(万元) 50% | 深圳市钜业投资有限公司 400(万元) 50% 孟婧 400(万元) 50% | 2016-07-01 |
审批项目 | 《建设项目环境影响审查批复》 无 | 《建设项目环境影响审查批复》 无 | 2016-02-18 |
法定代表人(负责人) | 林乐宝 | 孟婧 | 2016-02-18 |
董事成员 | 林乐宝(总经理) 林乐宝(执行(常务)董事) 王国钧(监事) | 昝旭(总经理) 孟婧(执行(常务)董事) 王国钧(监事) | 2016-02-18 |
高管人员 | 林乐宝(总经理) 林乐宝(执行(常务)董事) 王国钧(监事) | 昝旭(总经理) 孟婧(执行(常务)董事) 王国钧(监事) | 2016-02-18 |
一照一码升级 | | | 2016-02-18 |
审批项目 | 林乐宝(执行董事),王国钧(监事),林乐宝(总经理) | 昝旭(总经理),王国钧(监事),孟婧(执行董事) | 2016-02-18 |
审批项目 | 林乐宝 | 孟婧 | 2016-02-18 |
统一社会信用代码 | *****8 | - | 2016-02-18 |
成员 | 林乐宝(执行董事),王国钧(监事),林乐宝(总经理) | 昝旭(总经理),王国钧(监事),孟婧(执行董事) | 2016-02-18 |
负责人 | 林乐宝 | 孟婧 | 2016-02-18 |
高级管理人员备案 | 总经理:林乐宝 [新增]
监事:王国钧
执行董事:林乐宝 [新增] | 监事:王国钧
执行董事:孟婧 [退出]
总经理:昝旭 [退出] | 2016-02-18 |
负责人变更 | 法定代表人:林乐宝;
董事长:林乐宝;
总经理:林乐宝;
监事:王国钧; | 法定代表人:孟婧;
董事长:孟婧;
监事:王国钧;
总经理:昝旭; | 2016-02-18 |
其他事项备案 | 审批文件名称:《建设项目环境影响审查批复》、审批文件号:无; | - | 2016-02-18 |
其他事项备案 | *****8 | - | 2016-02-18 |
董事长或执行董事成员 | 林乐宝(执行董事) [新增] | 孟婧(执行董事) [退出] | 2016-02-18 |
高管人员 | 林乐宝(总经理) [新增] | 昝旭(总经理) [退出] | 2016-02-18 |
审批项目 | 《建设项目环境影响审查批复》 | - | 2016-02-18 |
高管人员 | 林乐宝(总经理) [新增]
林乐宝(执行(常务)董事) [新增]
王国钧(监事) | 王国钧(监事)
孟婧(执行(常务)董事) [退出]
昝旭(总经理) [退出] | 2016-02-18 |
董事成员 | 林乐宝(总经理) [新增]
林乐宝(执行(常务)董事) [新增]
王国钧(监事) | 王国钧(监事)
孟婧(执行(常务)董事) [退出]
昝旭(总经理) [退出] | 2016-02-18 |
一照一码升级 | - | - | 2016-02-18 |
住所 | 深圳市光明新区公明街道楼村第二工业区22幢 | 深圳市宝安区公明镇楼村第二工业区22幢 | 2016-02-18 |
审批项目 | 《建设项目环境影响审查批复》 无 | 《建设项目环境影响审查批复》 无 | 2016-02-18 |
其他事项备案 | 商事登记换照 | 商事登记换照 | 2014-07-15 |
商事登记换照 | - | - | 2014-07-15 |
商事登记换照 | | | 2014-07-15 |
股权 | 孟婧 [新增] | 田秀荣 [退出] | 2012-11-09 |
股权 | 昝旭(总经理),
王国钧(监事),
孟婧(执行董事) [新增] | 王国钧(监事),
田秀荣(执行董事), [退出]
昝旭(总经理) | 2012-11-09 |
股权 | 孟婧 400(万元)50% [新增] | 刘艳华 360(万元)45% [退出]
王国钧 440(万元)55% [退出] | 2012-11-09 |
负责人变更 | - | - | 2012-11-09 |
其他事项备案 | - | - | 2012-11-09 |
高级管理人员备案 | - | - | 2012-11-09 |
股权 | 孟婧 400(万元)50% [新增]
深圳市钜业投资有限公司 400(万元)50% [新增] | 王国钧 440(万元)55% [退出]
刘艳华 360(万元)45% [退出] | 2012-11-09 |
成员 | 昝旭(总经理),王国钧(监事),孟婧(执行董事) | 王国钧(监事),田秀荣(执行董事),昝旭(总经理) | 2012-11-09 |
负责人 | 孟婧 | 田秀荣 | 2012-11-09 |
董事长或执行董事成员 | 孟婧(执行董事) [新增] | 田秀荣(执行董事) [退出] | 2012-11-09 |